■ 原太平产险董事长李劲夫和原广东省保监局局长黄洪任主席助理
保监会副主席王祖继
主席助理李劲夫
主席助理黄洪
保监会主席项俊波上任将满一年之际,保监会迎来新一届领导班子调整。此前空缺的副主席和主席助理人选尘埃落定。
根据保监会网站昨日**更新的信息,原吉林省副省长王祖继担任保监会副主席一职;原中国太平保险集团公司(中国太平)副总经理、太平财产保险有限公司(太平产险)董事长李劲夫和原广东省保监局局长黄洪分别担任主席助理。
早报记者从知情人士处了解,中组部已于10月15日下午在保监会对上述职位进行了人事任命。
领导框架重回完整
根据保监会现行的职务安排框架,领导机构由一正、四副、一纪委书记、两主席助理组成。
2011年5月,保监会原主席助理袁力调任中国人寿(601628)保险集团公司总裁、党委书记;2011年8月份,原主席助理陈文辉升任保监会副主席,此后两个主席助理职位一直空缺。
今年3月,原保监会副主席杨明生调任中国人寿集团总裁、党委书记,保监会副主席一职也出现了空缺。
而随着昨日保监会更新信息,表明保监会领导框架已经完整。
副省长“转行”副主席
根据公开资料,履新保监会副主席的王祖继此前并无保险行业工作经历,但在银行、政府系统工作经验丰富。
公开资料显示,王祖继现年54岁,天津人,1975年7月参加工作,吉林大学经济学博士。
1997年至2000年1月担任国开行信贷二局(东北信贷局)副局长。2000年1月至2003年3月担任国开行长春分行行长、党委书记。2003年3月至2005年2月先后担任国开行业务发展局局长、国开行综合计划局局长。
2005年2月之后,王祖继先后担任吉林省省长助理;吉林省省长助理,吉林省国有资产监督管理委员会主任、党委书记;吉林省省长助理,吉林省发展和改革委员会主任、党组书记,振兴吉林老工业基地领导小组办公室主任(兼)。
2008年1月至2012年9月,王祖继担任吉林省副省长。
两主席助理均来自保险系统
两位新上任的主席助理均从保险行业系统调任。其中,李劲夫在保险公司、保险监管系统方面均有长期工作经验;而黄洪原来在广东保险监管工作中也颇受业内好评。
公开资料显示,现年55岁的李劲夫,广东阳山人,1976年3月参加工作,中共广东省委党校大学学历,经济师。
李劲夫1999年4月至2003年8月担任中国人民保险公司(中国人保)广东省分公司副总经理、党委委员。2003年8月至2003年9月除上述职位还兼中国人保广州市分公司总经理、党委书记。
2003年,李劲夫进入保险监管系统工作。2003年9月至2011年7月,李劲夫先后担任至中国保监会南京特派员办事处主任、党委书记,中国保监会江苏监管局副局长、党委副书记(主持工作),中国保监会江苏监管局长、党委书记,中国保监会财产保险监管部(再保险监管部)主任。
2011年7月至2012年9月,李劲夫重回保险公司,在中国太平担任副总经理、党委委员。其中在2011年10月至2012年3月除上述职位外还兼任太平产险董事长、党委书记。
2012年3月中国太平正式升格为副部级单位,为中管企业。
黄洪,现年52岁,江西新余人,1981年7月参加工作,西南财经大学经济学博士,高级经济师。
黄洪1998年12月至2001年1月,先后担任中国人民银行南昌中心支行副行长、党委委员,中国人民银行南昌中心支行副行长、党委副书记。
2001年1月至2012年9月,黄洪先后担任保监会南昌特派员办事处副主任、党委副书记,中国保监会南昌特派员办事处主任、党委书记,中国保监会江西监管局局长、党委书记,中国保监会广东监管局副局长、党委副书记,中国保监会广东监管局局长、党委书记。
地方保监系统人事调整在即
一位业内人士告诉早报记者,保监会之前几个职位一直空缺,保监会高层领导也是身兼多职,在新任人选到位后,保监会领导班子之间工作预计会有一些分工调整。
不过上述人士没有透露更进一步的信息。
值得一提的是,上述人士同时透露,随着保监会领导班子调整,在新的监管思路和理念下,各地保监局系统也可能酝酿人事变动。